NEW REVELATION PENTECOSTAL CHURCH

Rhif yr elusen: 1067118
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

advancement of christian religion and relieve of poverty in UK. Teaching, Educating, Building the Future

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 June 2015

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
  • 29 Mai 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/06/2011 15/06/2012 15/06/2013 15/06/2014 15/06/2015
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Mehefin 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 15 Mehefin 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 15 Mehefin 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 15 Mehefin 2017 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 15 Mehefin 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 15 Mehefin 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 15 Mehefin 2015 13 Mai 2016 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Mehefin 2015 Not Required