Hanes ariannol HEADWAY EAST LONDON
Rhif yr elusen: 1083910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £1.87m | £1.77m | £1.88m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91m | £1.91m | £1.77m | £1.85m | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.02m | £1.71m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £322.99k | £312.90k | £417.29k | £415.52k | £369.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.95k | £15.15k | £15.81k | £14.76k | £20.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £1.54m | £1.33m | £1.45m | £1.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.67k | £3.41k | £1.33k | £32 | £2.39k | |
|
Incwm - Arall | £19.46k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.85k | £0 | £14.73k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £1.84m | £1.68m | £1.75m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.60k | £71.96k | £83.64k | £91.89k | £133.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £87.57k | £83.37k | £83.32k | £87.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.