Hanes ariannol B H GUR LIMITED
Rhif yr elusen: 1062929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.49k | £182.88k | £248.73k | £224.30k | £243.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.52k | £144.01k | £175.56k | £163.27k | £219.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.07k | £8.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.49k | N/A | N/A | £5.17k | £4.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.