ymddiriedolwyr THE COURTYARD TRUST
Rhif yr elusen: 1067869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Lucy Forrest | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Paul Nicholas Stevens | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Laura Gale | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Michelle Ruth Cooper | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Julia Hayes | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Laura Jayne Hall | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Baker | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
BRUCE HOWARD FREEMAN | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Alison Palfrey | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
Mr Steve Liddle | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.