ymddiriedolwyr RED HILL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 307891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shellina Prendergast | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||||
ROBERT WILLIAM PIGGOTT | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||||
Nicola Clark | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||||
PAM JONES OBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||||
Allan Adams | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||||
Kevin Moule | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||||
MICHAEL STARTUP | Ymddiriedolwr | 20 January 2012 |
|
|||||||
ANTONY BUNTING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BOB LAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROGER ROY SWIFT BARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.