ymddiriedolwyr THE ROYAL SOCIETY FOR BLIND CHILDREN
Rhif yr elusen: 307892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Plant | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|
||||
Simon Christopher Ward | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
William Marcus Raymond Ramsay | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|||||
Thomas Kelman | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Sabira Mehboob Hasham | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Helen Mary Jones | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Callum Russell | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Dr Ameenat Olufunmilola Solebo | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
John Richard Miller | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Peter Richard Andrew Knott | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
John Gibson Heller | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|||||
Valarie Marlene May | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.