AGRICOLA CLUB MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aims of the Trust are: 1) to assist former members of Wye College who are in need, 2) to assist people who have taken a course at the Wye campus to undertake postgraduate studies, 3) to support education and research in agriculture, horticulture and the rural environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Caint
Llywodraethu
- 18 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- AUGMENTATION TO THE AGRICOLA CLUB WAR MEMORIAL FUND ICW WYE COLLEGE KENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR PAUL WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES PAUL COURSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.18k | £17.51k | £15.28k | £14.13k | £15.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.92k | £25.86k | £23.84k | £28.88k | £21.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mehefin 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 23 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 APRIL 1950 AND A RESOLUTION MADE UNDER SECTION 74(2)(D) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME MAY BE APPLIED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY DECIDE. PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO THE ORIGINAL OBJECTS AND BENEFICIARIES OF THE CHARITY (THAT IS: THE MAKING OF GRANTS AS THE TRUSTEES THINK FIT (A) TO ASSIST A PERSON TO TAKE A COURSE OF INSTRUCTION AT THE COLLEGE (B) TO ASSIST STUDENTS AT THE COLLEGE TO UNDERTAKE POST GRADUATE WORK (C) TO ASSIST MEMBERS OR PAST MEMBERS OF THE COLLEGE IN NEED)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Heathpatch Ltd
Dairy Farm Office
Dairy Road
Semer
IPSWICH
IP7 6RA
- Ffôn:
- 01449257210
- E-bost:
- charles@dairyfarmoffice.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window