Hanes ariannol INTERNATIONAL RECORDS MANAGEMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1068975
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £100.68k £119.63k £46.20k £59.64k £12.81k
Cyfanswm gwariant £102.50k £102.01k £50.80k £52.04k £15.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A