Hanes ariannol HOW TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE

Rhif yr elusen: 1062228
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2006 28/02/2007 29/02/2008 28/02/2009 28/02/2010
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £9.26k £9.26k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A