ymddiriedolwyr IMMEDIATE THEATRE
Rhif yr elusen: 1061522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEKEILA SCARLETT | Cadeirydd | 14 December 2017 |
|
|
||||
Sophia Lynn Morris | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Anthony Lee | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
John Tuck Hoi Wong | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Suzanne Marie Summers | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Lisa Oguntoyinbo | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|||||
STEPHEN ANTHONY MOSS | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
Gifty Green | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
RICHARD HARRIS | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
||||
Professor Melissa Butcher | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.