Hanes ariannol MANOR GARDENS WELFARE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1063053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.96m | £2.04m | £2.10m | £1.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.96m | £1.83m | £2.01m | £2.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £608.91k | £798.16k | £926.43k | £1.16m | £1.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.76k | £97.28k | £38.01k | £61.97k | £84.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £127 | £242 | £298 | £33.41k | £2.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.94m | £1.97m | £2.07m | £1.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.39k | £3.02k | £655 | £178 | £2.53k | |
|
Incwm - Arall | £11.12k | £7.43k | £74.56k | £3.42k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.96m | £1.83m | £2.01m | £2.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30 | £0 | £0 | £0 | £180 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.07k | £5.64k | £5.48k | £6.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.