Hanes ariannol THE CORPORATION OF ST LAWRENCE COLLEGE
Rhif yr elusen: 307921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.29m | £9.93m | £8.42m | £17.03m | £11.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.56m | £10.78m | £10.04m | £11.22m | £12.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £986.28k | £157.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £190.34k | £1.11m | £204.73k | £47.46k | £158.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £177.60k | £123.47k | £53.83k | £144.34k | £153.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.89m | £8.68m | £8.13m | £10.74m | £11.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.28k | £18.86k | £28.69k | £37.40k | £52.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.46m | £10.72m | £10.03m | £11.16m | £12.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.71k | £0 | £0 | £15.00k | £12.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £102.46k | £66.71k | £19.01k | £58.31k | £88.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.