ymddiriedolwyr THE CORPORATION OF ST LAWRENCE COLLEGE
Rhif yr elusen: 307921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ellis Gill | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Malcolm Iliff | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Abigail Charis Jameson | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Rachel MacPhee | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Dr Gavin Thomas Hamill | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Rev Peter Richard Russell | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Nicholas John Lawn | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Simon Charles Nicholas Pullen | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Melissa Millin | Ymddiriedolwr | 08 February 2019 |
|
|
||||
Graham Carter FRICSFCABE | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
||||
JAMES STEWART LASLETT BAHONSFCMA | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|||||
NICK MARCHANT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN TAPP BSc | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.