Hanes ariannol SEVENOAKS SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 307923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.45m £4.68m £5.18m £4.61m £4.00m
Cyfanswm gwariant £3.52m £3.64m £3.77m £3.79m £4.14m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.23k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.08m £1.25m £1.75m £1.95m £505.43k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £65.92k £97.85k £85.08k £77.53k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.23m £3.25m £3.25m £3.25m £3.38m
Incwm - Gwaddolion £35.00k £9.60k £1.77k £754.36k £101.93k
Incwm - Buddsoddiad £68.10k £64.11k £69.43k £78.65k £142.98k
Incwm - Arall £109.80k £52.32k £10.35k £99 £152
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.66m £2.96m £3.01m £2.86m £3.15m
Gwariant - Ar godi arian £865.36k £674.48k £758.99k £928.22k £987.24k
Gwariant - Llywodraethu £17.32k £8.06k £9.55k £5.40k £8.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £483.71k £845.93k £832.15k £628.56k £520.36k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0