Hanes ariannol THE ENA MAKIN EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 307931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.55m | £2.46m | £2.33m | £2.91m | £2.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47m | £2.71m | £2.62m | £2.72m | £2.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £120.91k | £25.19k | £268 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.00k | £0 | £6.55k | £431.24k | £37.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £2.90k | £29.70k | £30.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.52m | £2.33m | £2.29m | £2.25m | £2.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £5.94k | £842 | £1.69k | £11.09k | |
|
Incwm - Arall | £4.16k | £120.91k | £25.19k | £193.09k | £4.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £429.68k | £15.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £2.71m | £2.62m | £2.72m | £2.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £56.34k | £46.27k | £0 | £48.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.