Hanes ariannol BETHANY SCHOOL
Rhif yr elusen: 307937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.41m | £6.84m | £7.10m | £8.08m | £8.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.62m | £6.67m | £6.49m | £7.47m | £8.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £183.94k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.90k | £92.24k | £245.13k | £235.57k | £255.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £183.14k | £284.47k | £214.30k | £128.06k | £161.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.66m | £6.43m | £6.54m | £7.59m | £7.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.00k | £33.63k | £50.54k | £73.01k | £84.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.50k | £46.99k | £49.95k | £28.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.61m | £6.66m | £6.48m | £7.47m | £8.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.19k | £10.21k | £12.79k | £2.77k | £2.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.39k | £30.46k | £23.35k | £29.27k | £26.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.03k | £5.09k | £2.60k | £2.77k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.