BETHANY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects (Objects) for which the Company is established are to advance the education of children and young people (under the age of 20) in such ways as the Governors think fit, including, without limitation, by the provision of a school or schools based on a strong Christian foundation and tolerant of other faiths or of those with no faiths.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£8,117,813
Roddion a chymynroddion | £255.27k | |
Weithgareddau elusennol | £7.59m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £161.76k | |
Buddsoddiadau | £84.05k | |
Arall | £28.03k |
Cyfanswm gwariant:
£8,435,156
Codi arian | £2.51k | |
Weithgareddau elusennol | £8.43m | |
Arall | £0 |
£136 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.51k | |
Gwariant elusennol | £8.43m |
Pobl

129 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 3 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 02 Hydref 1986: Cofrestrwyd
- 08 Mehefin 1995: Tynnwyd
- BETHANY SCHOOL LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Mark Fenn | Cadeirydd | 16 March 2011 |
|
|
||||
Justin Philip Keble Hobson | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
Peter Gerald Bateman | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
Martin Kellett | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Gabriella Power | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Connell | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||
Keith Buckland | Ymddiriedolwr | 09 June 2018 |
|
|
||||
Lindsay Roberts | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Andrew CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 06 August 2015 |
|
|
||||
ROGER COLLINGWOOD CLARK | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|||||
NIGEL PHILIP KIMBER | Ymddiriedolwr | 13 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.41m | £6.84m | £7.10m | £8.08m | £8.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.62m | £6.67m | £6.49m | £7.47m | £8.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £183.94k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.90k | £92.24k | £245.13k | £235.57k | £255.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £183.14k | £284.47k | £214.30k | £128.06k | £161.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.66m | £6.43m | £6.54m | £7.59m | £7.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.00k | £33.63k | £50.54k | £73.01k | £84.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.50k | £46.99k | £49.95k | £28.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.61m | £6.66m | £6.48m | £7.47m | £8.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.19k | £10.21k | £12.79k | £2.77k | £2.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.39k | £30.46k | £23.35k | £29.27k | £26.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.03k | £5.09k | £2.60k | £2.77k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.56m | £13.49m | £12.64m | £13.30m | £14.54m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.09m | £1.21m | £2.04m | £1.30m | £1.25m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.66m | £3.42m | £4.45m | £5.58m | £6.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.02m | £2.64m | £2.81m | £3.34m | £5.43m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 26 MARCH 1959 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 6 MARCH 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY ON AT GOUDHURST, KENT, AND ELSEWHERE, A SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS, TO GIVE THEM GENERAL OR SPECIALISED INSTRUCTION OF THE HIGHEST CLASS, INCLUDING PROVISION FOR THE EDUCATION AND TRAINING OF INTENDING ENTRANTS TO ANY OF THE PUBLIC SCHOOLS OR COLLEGES, OR ANY OTHER SCHOOLS UNIVERSITIES OR EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 02 Hydref 1986 : Cofrestrwyd
- 08 Mehefin 1995 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BETHANY SCHOOL LTD
CURTISDEN GREEN
GOUDHURST
CRANBROOK
TN17 1LB
- Ffôn:
- 01580211273
- E-bost:
- bursar@bethanyschool.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window