Hanes ariannol CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE DUKE OF YORK'S ROYAL MILITARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 307938
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £26.55k £27.46k £27.95k £26.47k £24.22k
Cyfanswm gwariant £13.75k £17.02k £17.31k £16.72k £17.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A