Ymddiriedolwyr HAINAULT FOREST COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 308119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LINDA CRAY Cadeirydd 01 April 2014
Dim ar gofnod
Frances Farrell Ymddiriedolwr 06 November 2024
Dim ar gofnod
Kevin Charles Lowe Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Karen Rainey Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
David Morgan Trevor Jones Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Sean Rainey Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Raymond John Hardiman Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Susan Helen Burton Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Jennifer Frances Wing Ymddiriedolwr 10 June 2023
Dim ar gofnod
gary papworth Ymddiriedolwr 10 June 2023
Dim ar gofnod
jennifer hurley Ymddiriedolwr 02 December 2022
Dim ar gofnod
leo heffernan Ymddiriedolwr 10 June 2018
Dim ar gofnod