Hanes ariannol FARNHAM PARK SPORTS FIELDS

Rhif yr elusen: 308164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £820.00k £341.00k £1.26m £1.22m £1.49m
Cyfanswm gwariant £1.15m £927.00k £1.25m £1.48m £1.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £61.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A £61.00k £78.00k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £820.00k N/A £913.42k £940.00k £955.00k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 N/A £283.00k £278.00k £534.00k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.15m N/A £1.25m £1.48m £1.84m
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £9.00k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0