4TH ITCHEN SOUTH (NETLEY) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 308216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sailing, Canoeing, Pulling and other waterbased activities Archery & Air rifle shooting Camping, Cycling, Fire lighting, & Cooking. Navigation on both Land and water

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £21,825
Cyfanswm gwariant: £19,556

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Southampton
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mehefin 1973: Cofrestrwyd
  • 09 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 12 Rhagfyr 2012: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 4TH SOUTHAMPTON SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SJ Back Cadeirydd 05 August 2019
Dim ar gofnod
Christopher Alun Lowe Ymddiriedolwr 24 November 2023
Dim ar gofnod
Alexandra Diane Back Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
James Bonfield Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
Simon Parry Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
Abby Shacklock Ymddiriedolwr 15 October 2021
Dim ar gofnod
Tanith Stevie Vincent Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Alun Chorlton Ymddiriedolwr 01 November 2019
Dim ar gofnod
Deborah Sinclair Ymddiriedolwr 05 August 2019
Dim ar gofnod
Kevin Anthony Earl Ymddiriedolwr 12 December 2012
Dim ar gofnod
Janette Barfoot Ymddiriedolwr 01 July 1996
HAMPSHIRE CONSTABULARY WELFARE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ITCHEN SOUTH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.21k £15.49k £7.17k £10.05k £21.83k
Cyfanswm gwariant £7.54k £7.93k £11.74k £16.52k £19.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.50k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Tachwedd 2021 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Mawrth 2021 147 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4th Itchen South Netley Scout Hall
17, STATION ROAD
NETLEY ABBEY
SOUTHAMPTON
SO31 5DU
Ffôn:
02380456953