ymddiriedolwyr WOKING DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 308258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (186 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN WEBB | Cadeirydd |
|
|
|||||
Roy Philip Thompson | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Edward Phillips | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Nicholas Carapiet | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Kevin Matthew Spencer | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Steve Valiant | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Una Virginia Sunderland | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
CAROLINE LEE | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
||||
PETER JOHN WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WAYLAND BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD MACKIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.