BIRMINGHAM CHILDRENS HOSPITAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 1074850
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Birmingham Children's Hospital is a special place for children and families from all across the UK who come here for the specialist treatment they could not receive anywhere else. The Charity raises money to provide new equipment, fund research and training, and improve the Hospital's surroundings. Our key aim is to improve the experiences of the patients of Birmingham Children's Hospital.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol gyda chytundeb yn ei le.

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 2003: Cofrestrwyd
  • 28 Medi 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BCH CHARITIES (Enw gwaith)
  • BIRMINGHAM CHILDRENS HOSPITAL NHS TRUST CHARITY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £3.52m £4.13m £4.55m £7.59m £5.81m
Cyfanswm gwariant £3.84m £4.59m £4.11m £6.75m £5.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o roddion a chymynroddion £2.17m £2.69m £3.43m £5.90m £3.95m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.15m £1.36m £1.02m £1.59m £1.63m
Incwm - Weithgareddau elusennol £14.00k £9.00k £29.00k £31.00k £159.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £189.00k £71.00k £66.00k £61.00k £72.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £669.00k £812.00k £826.00k £2.55m £1.56m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.64m £3.52m £2.80m £5.28m £3.61m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £139.00k £138.00k £120.00k £98.00k £132.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.64m £3.52m £2.80m £5.28m £3.61m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £35.00k £87.00k £102.00k £114.00k £119.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Asedau hunan ddefnydd £0 £0 £0 £0 £0
Buddsoddiadau tymor hir £8.44m £6.75m £7.99m £7.36m £7.78m
Cyfanswm asedau £2.83m £5.90m £4.81m £9.57m £11.92m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £3.38m £5.09m £4.16m £6.83m £8.15m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 05 Hydref 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 05 Hydref 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 18 Tachwedd 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 18 Tachwedd 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 06 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 07 Ionawr 2014 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 31/10/1998 AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENTS 2001 NO. 792 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 29/7/2003
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 22 Medi 2003 : Cofrestrwyd
  • 28 Medi 2016 : Tynnwyd