DANIEL PARSONS EDUCATIONAL CHARITY

Rhif yr elusen: 1068492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education of persons under the age of 25 years who, or whose parents are resident in Dudley and the surrounding neighborourhood, have at any time attended at a school in the area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £16,319
Cyfanswm gwariant: £5,662

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dudley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • DANIEL PARSONS CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID FRANK HUGHES Cadeirydd
THE DUDLEY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUDLEY CHURCH OF ENGLAND SCHOOLS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF DUDLEY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE AUDREY HUDSON EDUCATIONAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN RICHARD BAIRD GRAHAM Ymddiriedolwr 13 March 2024
ROTARY CLUB OF DUDLEY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS PHILIP WESTLEY Ymddiriedolwr 14 January 2018
Dim ar gofnod
PETER MARSH Ymddiriedolwr 18 June 2016
THE MARY STEVENS HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUDLEY CHURCH OF ENGLAND SCHOOLS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BAYLIES' EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF DUDLEY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KEN WEST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.93k £15.80k £12.42k £15.97k £16.32k
Cyfanswm gwariant £13.40k £9.59k £5.99k £17.62k £5.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 04 Tachwedd 2020 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
53 THE BROADWAY
DUDLEY
DY1 4AP
Ffôn:
01384259277
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael