Ymddiriedolwyr THE SEDGLEY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1091563

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN MARGARET JONES | Cadeirydd | 16 November 2022 |
|
|
||||
Matt Dudley | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
CHRIS WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
John Wardell | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Rev Catherine Mitchell | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
HARRY GROVE | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Rev EMMA STANFORD | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.