Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH ( NORTHERN PROVINCE) TRUST LTD.
Rhif yr elusen: 1132154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.11k | £1.37m | £1.51m | £2.45m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £668.38k | £1.32m | £860.30k | £1.37m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £192.45k | £78.08k | £88 | £9.10k | £18.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £354.40k | £358.75k | £349.44k | £369.32k | £377.35k | |
|
Incwm - Arall | £58.26k | £935.92k | £1.16m | £2.07m | £1.27m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.06k | £0 | £88 | £55 | £55 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £651.31k | £1.25m | £796.22k | £1.32m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.10k | £6.21k | £6.19k | £6.24k | £6.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £133.92k | £465.91k | £206.85k | £314.13k | £350.88k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £17.07k | £70.81k | £64.08k | £52.93k | £90.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.