ymddiriedolwyr THE UNITED REFORMED CHURCH ( NORTHERN PROVINCE) TRUST LTD.
Rhif yr elusen: 1132154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alan Douglas McGougan | Cadeirydd | 19 March 2022 |
|
|||||
Anne Catherine Bartle | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Jeffrey Ledger | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Kenneth Robert Anderson | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Charles Andrew Randle | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
WILLIAM DUNCAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
GORDON IAN WANLESS | Ymddiriedolwr | 05 April 2020 |
|
|||||
JEAN WHITE BARR | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
CAROL HOGG | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.