THE HEAGE EDUCATIONAL CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting Ambergate Primary School. Supporting Heage Primary School. Advancing education of pupils and former pupils of those schools. Promoting education in Ripley.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 22 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1039485 DERBYSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
- 11 Mai 1998: Cofrestrwyd
- 22 Mai 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.75k | £25.23k | £15.78k | £24.17k | £24.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.57k | £25.60k | £53.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2021 | 334 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION DATED 20 OCTOBER 1997
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE AMBERGATE PRIMARY SCHOOL AND THE HEAGE PRIMARY SCHOOL SUCH SPECIAL BENEFITS NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEE AND THE GOVERNORS OF THE SCHOOLS; AND TO ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PUPILS AND FORMER PUPILS OF THE SAID WHO ARE UNDER THE AGE OF 25 YEARS; AND TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF OTHER PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE RESIDENT IN THE PARISH OF RIPLEY.
Maes buddion
PARISH OF RIPLEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window