ymddiriedolwyr BURCHETTS GREEN CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Rhif yr elusen: 309027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Patrick Thomas Page | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Harriet Anthony-Jones | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Agostino Cefalo | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Antje Kurd | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||
Oluwadamilola Jola-Olukoya | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Rev Tom Etherton | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Robert Steven Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Charlotte Johnson | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
CAT DALE | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
Helen Anne Frame Todd | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
PETER WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUIS KUNZIG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.