Hanes ariannol ST ANDREW'S COLLEGE, BRADFIELD

Rhif yr elusen: 309089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.06m £28.92m £44.61m £42.90m £45.97m
Cyfanswm gwariant £29.31m £30.00m £39.09m £43.44m £46.32m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £607.27k N/A N/A £9.26k
Incwm o roddion a chymynroddion £617.16k £568.38k £10.38m £967.00k £624.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.34m £1.09m £2.43m £3.25m £3.38m
Incwm - Weithgareddau elusennol £24.72m £25.87m £33.32m £37.92m £41.12m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £184.13k £635.40k £561.00k £761.00k £850.00k
Incwm - Arall £1.20m £753.13k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £26.04m £26.78m £35.90m £39.62m £41.80m
Gwariant - Ar godi arian £3.27m £3.23m £3.19m £3.82m £4.53m
Gwariant - Llywodraethu £289.47k £392.26k £539.00k £287.00k £182.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0