ymddiriedolwyr ST ANDREWS (PANGBOURNE) SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309090
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELICITY RUTLAND | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Andrew Jonathan Peter Nott | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|||||||
David John Binney | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||||
Geoffrey William Claude Eversfield | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|||||||
Timothy James Clark | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||||
PHILIP WAITE | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
||||||
JOANNA WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JENNIFER KINGSLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.