Hanes ariannol THE WELLINGTON COLLEGE
Rhif yr elusen: 309093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.53m | £64.36m | £53.14m | £62.58m | £66.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.54m | £57.05m | £54.10m | £59.64m | £64.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £40.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.80m | £6.80m | £2.55m | £3.70m | £3.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.02m | £5.91m | £4.86m | £7.07m | £9.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £53.94m | £50.51m | £45.01m | £51.37m | £52.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £645.95k | £1.15m | £723.00k | £441.00k | £1.05m | |
|
Incwm - Arall | £1.13m | £7.00k | £0 | £0 | £41.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £63.44m | £56.99m | £54.08m | £55.02m | £58.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.60k | £63.00k | £20.00k | £500.00k | £522.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.30k | £90.00k | £61.42k | £49.12k | £143.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £400.00k | £400.00k | £576.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.33k | £51.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.12m | £5.01m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.