ymddiriedolwyr UPTON HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Barker | Cadeirydd | 16 March 2016 |
|
|
||||
Richard Hardy | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Anna-Maria Scott | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Theroshene Naidoo | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||
June Gratton | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Richard THOMPSON | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
KEITH DOUGLAS HILL | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Kate Wooldridge | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Fiona Rita LLOYD | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
RORY DAVID LEE SMYTH | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
Dr PETER MACIEJ WARWICKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.