Hanes ariannol HOLME GRANGE LTD
Rhif yr elusen: 309105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.18m | £7.49m | £8.87m | £10.18m | £11.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.46m | £7.07m | £7.82m | £8.61m | £10.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £210.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.22k | £10.99k | £14.52k | £26.86k | £54.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.51k | £0 | £54.69k | £31.62k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.67m | £6.96m | £8.49m | £9.67m | £11.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.58k | £6.19k | £1.09k | £4.61k | £20.30k | |
|
Incwm - Arall | £438.97k | £510.88k | £315.43k | £443.27k | £53.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.39m | £6.95m | £7.68m | £8.49m | £10.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.79k | £117.82k | £35.98k | £116.37k | £203.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.02k | £0 | £15.19k | £24.36k | £32.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £99.85k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.