Hanes ariannol CROSFIELDS SCHOOL

Rhif yr elusen: 309108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.46m £8.38m £9.54m £11.23m £13.15m
Cyfanswm gwariant £7.41m £7.58m £9.70m £12.18m £13.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £63.11k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £182.46k £109.04k £767 £0 £100
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £199.10k £202.38k £291.11k £347.19k £392.08k
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.06m £8.07m £9.25m £10.40m £12.67m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £13.01k £0 £0 £0 £54.34k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £488.70k £35.82k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.22m £7.38m £9.52m £11.95m £13.02m
Gwariant - Ar godi arian £2.39k £17.60k £2.40k £216 £216
Gwariant - Llywodraethu £14.38k £46.51k £19.36k £25.45k £30.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £188.87k £182.05k £176.48k £227.34k £224.58k