ymddiriedolwyr THE ABBEY SCHOOL, READING
Rhif yr elusen: 309115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH ANN HARRISON | Cadeirydd | 23 March 2015 |
|
|
||||
Kumaran Thiruppathy | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Joanna Kumari Jolly | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Dr Harriet Kemp | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Andrew Peach | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Robyn Field | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
Julie Butler | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Colin Singer | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Elisabeth West | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
SUE COLEBROOK | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
||||
SIMON MARK DIMMICK LLB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL EMMANUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.