BAMPTON EXHIBITION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Responsibility for the running of a listed building used partly as a public library and as the village historial archive and to provide grants for the education of those under the age of 25years in need of assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 31 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Theresa Ball | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Nicholas John Newland | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Trevor Darke | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Anne Baldwin | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
Rev JANICE COLLIER | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||||
Donald Rouse MBE | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Andrew Long | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
MRS M DOWDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.55k | £5.09k | £25 | £6.68k | £7.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08k | £4.00k | £82.03k | £5.72k | £3.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME MADE 8TH OCTOBER 1906, AS AMENDED BY A SCHEME DATED 29TH AUGUST 1972
Gwrthrychau elusennol
AFTER PAYMENT OF ANY EXPENSES OF ADMINISTRATION, THE YEARLY INCOME OF THE FOUNDATION SHALL BE APPLIED BY THE TRUSTEES IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF YOUNG PERSONS WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS, RESIDENT IN THE BENEFICIAL AREA, WHO IN THE OPINION OF THE TRUSTEES ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
PARISH OF BAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Torvia
Bridge Street
BAMPTON
Oxfordshire
OX18 2HA
- Ffôn:
- 01993851066
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window