Hanes ariannol THE ROYAL COLLEGE OF MUSIC
Rhif yr elusen: 309268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.64m | £28.54m | £28.59m | £32.48m | £33.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.02m | £27.39m | £26.70m | £32.95m | £32.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £226.86k | N/A | £218.82k | £559.13k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.16m | N/A | £5.88m | £6.26m | £7.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.27m | £5.53m | £4.48m | £5.40m | £4.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £408.53k | £210.40k | £0 | £550.90k | £511.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.94m | £21.22m | £22.96m | £25.58m | £26.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £654.80k | £476.55k | £376.41k | £631.72k | £817.12k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.64m | £1.62m | £1.23m | £1.58m | £2.33m | |
|
Incwm - Arall | £38.46k | £444.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.52m | £25.77m | £25.11m | £31.32m | £30.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.50m | £466.22k | £1.60m | £1.63m | £858.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £97.25k | £89.98k | £95.90k | £105.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £40.25k | £37.97k | £13.29k | £13.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £203.60k | £167.80k | £44.12k | £15.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.16m | £0 | £0 | £691.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.