THE ROYAL COLLEGE OF MUSIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the College shall be to advance the Art of Music and promote the study of and education in music and musical instruction and research of the highest standard and such other related academic subjects as the College may consider appropriate in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and elsewhere throughout the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£37,066,583
Roddion a chymynroddion | £4.82m | |
Weithgareddau elusennol | £29.25m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £693.67k | |
Buddsoddiadau | £2.30m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£31,165,478
Codi arian | £1.04m | |
Weithgareddau elusennol | £29.41m | |
Arall | £720.26k |
£2,938,997 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,089,555 o 19 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.76m | |
Gwariant elusennol | £29.41m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.90m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.76m | |
Gwariant elusennol | £29.41m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.84m |
Pobl

338 Gweithwyr
22 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 24 |
£70k i £80k | 10 |
£80k i £90k | 5 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 05 Mai 1995: Cofrestrwyd
- 21 Chwefror 2000: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD BLACK OF BRENTWOOD | Cadeirydd | 27 March 2012 |
|
|
||||
Nadine Thompson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Duncan Gareth Owen | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Nandkishore Patel | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Leila Jasmine Lona Hooton | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Sarah Hanratty | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
DUNCAN OWEN | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Professor Shirley J Thompson OBE | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Paula Walter | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Patricia Rozario OBE | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Peter Holgate | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Ingrid Pearson | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Richard Goulding | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Jamie Njoku-Goodwin | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Catherine Clarke | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
James Williams LVO FRCM | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sir Guy Weston HonRCM | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Kevin Porter | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|||||
Baroness Veronica Fleet CBE | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Geoffrey Richards | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|||||
Ruth Keattch | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
Peter Dart | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.54m | £28.59m | £32.48m | £33.26m | £37.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.39m | £26.70m | £32.95m | £32.41m | £31.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £218.82k | £559.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.88m | £6.26m | £7.06m | £7.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.53m | £4.48m | £5.40m | £4.60m | £4.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210.40k | £0 | £550.90k | £511.66k | £693.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.22m | £22.96m | £25.58m | £26.64m | £29.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £476.55k | £376.41k | £631.72k | £817.12k | £512.39k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.62m | £1.23m | £1.58m | £2.33m | £2.30m | |
|
Incwm - Arall | £444.18k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £445.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.77m | £25.11m | £31.32m | £30.86m | £29.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £466.22k | £1.60m | £1.63m | £858.40k | £1.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.25k | £89.98k | £95.90k | £105.92k | £111.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £40.25k | £37.97k | £13.29k | £13.18k | £14.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £203.60k | £167.80k | £44.12k | £15.43k | £12.87k | |
|
Gwariant - Arall | £1.16m | £0 | £0 | £691.76k | £720.26k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £79.08m | £78.32m | £74.96m | £74.77m | £73.27m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £45.94m | £53.04m | £53.76m | £49.62m | £49.87m | |
|
Cyfanswm asedau | £11.12m | £10.33m | £10.75m | £8.26m | £12.62m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£5.92m | -£4.32m | -£6.22m | -£4.95m | -£410.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £30.09m | £27.44m | £24.34m | £22.14m | £21.57m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 23RD MAY 1883 AS AMENDED ON THURSDAY 25TH JUNE 1992. AS AMENDED BY RESOLUTION PASSED UNDER SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993 null
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ART OF MUSIC BE MEANS OF A CENTRAL TEACHING AND EXAMINING BODY, THE PROMOTION AND SUPERVISION OF MUSICAL INSTRUCTION CONDUCIVE TO THE CULTIVATION AND DISSEMINATION OF THE ART OF MUSIC IN THE UNITED KINGDOM, THE GENERAL ENCOURAGEMENT AND PROMOTION OF THE CULTIVATION OF MUSIC AS AN ART THROUGHOUT THE BRITISH DOMINIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ADELAIDE LESLIE BONNAR SCHOLARSHIP
- ADELAIDE PARKER EXHIBITION FOR ORGAN STUDENTS
- AGATHA BATTY SCHOLARSHIP
- AGNES PUNCH FUND
- AGNES PUNCH FUND
- ALBERT SAMMONS EXHIBITION
- ANGELA BULL PRIZE
- ANNE BEATRICE CARTLAND EXHIBITION
- ANNIE ELIZABETH READ GIFT
- ARTHUR NORMAND PRIZE
- ARTHUR SOMERVELL MEMORIAL FUND
- ARTHUR SOMERVILLE PRIZE
- ARTHUR SULLIVAN PRIZE
- ARTHUR SULLIVAN SCHOLARSHIP
- ASHTON JONSON EXHIBITION
- B G GILBERT COOPER SCHOLARSHIP
- BARBARA SAMUEL PRIZE FOR SINGERS
- BEATRICE MONTGOMERIE PRIZE
- BECKWITH SCHOLARSHIP
- BERKSHIRE SCHOLARSHIP
- BERNARD WALTON PRIZE
- BLES EXHIBITION
- BRISTOL SCHOLARSHIP
- CARLOTTA AND MARIANNE ROWE SCHOLARSHIP
- CARRIE LEVERS ORGAN SCHOLARSHIP
- CARRIE TUBB PRIZE
- CARRODUS SCHOLARSHIPS
- CECIL BONVALOT AWARD FOR VIOLA
- CHARLES DUNCAN SCHOLARSHIP
- CHARLOTTE HOLMES EXHIBITION
- CHILVER WILSON PRIZE
- CLARA BUTT FUND
- CLEMENTI EXHIBITION
- CLYTIE HINE MUNDY RECITAL PRIZE
- COBBETT PRIZES
- COLLES ESSAY PRIZE
- CORNELIUS FISHER PIANO PRIZE
- COULTHURST SCHOLARSHIP
- CUMBERLAND FUND
- CUMBERLAND SCHOLARSHIP
- CUTHBERT SMITH AWARD
- CYRIL SMITH PRIZE
- DAN PRICE PRIZE
- DANNREUTHER PRIZE
- DEVON AND SOUTH WILTS SCHOLARSHIP
- DOROTHY SILK PRIZE
- DOUGLAS WHITTAKER MEMORIAL PRIZE FOR WOODWIND ENSEMBLE FUND
- DR SALEEBY PRIZE
- DR W H REED MVO MEMORIAL FUND
- E M PERCIVAL HART FUND
- EDITH MARY DYSON EXHIBITION
- EDWARD HECHT PRIZE
- ELEANOR M TILLEY EXHIBITION
- ELIZABETH PRINGLE MEMORIAL SCHOLARSHIP
- ELLEN MARIE CURTIS PRIZE
- ELLEN SHAW WILLIAMS PIANOFORTE PRIZE
- ELLIOT GALER SCHOLARSHIP
- ELSIE RATCLIFFE FUND
- ELSIE RATCLIFFE SCHOLARSHIP
- EMMA ALBANI MEMORIAL PRIZE
- ERASMUS WILSON SCHOLARSHIP
- ERIC HARRISON PIANO PRIZE
- ERNEST FARRAR PRIZE FOR COMPOSITION
- ERNEST PALMER FUND FOR OPERA STUDY
- ESTHER GREGG EXHIBITION
- EVE KISCH PRIZE
- EVELYN SAYER SCHOLARSHIP
- FFENNELL PRIZES FOR YOUNG TEACHERS
- FRANCES M RICKETTS PRIZE
- FRANK COURTEMAY SCHOLARSHIP
- FRANK POWNALL POWNALL PRIZE
- FRED BROUGH PRIZE FOR ORCHESTRAL LEADERS
- FREDERICK THURSTON CLARINET PRIZE
- GAYER SCHOLARSHIP
- GEOFFREY AND BEATRICE TANKARD LIEDER PRIZE
- GEOFFREY TANKARD HARPSICHORD PRIZE
- GEOFFREY TANKARD PRIZE FOR CLARINET
- GEORGE CARTER SCHOLARSHIP
- GEORGE KIALLMARK SCHOLARSHIP
- GORDON TURNER MEMORIAL PRIZE
- HAIGH MEMORIAL PRIZE
- HARRY EVANS AWARD
- HELEN JUST PRIZE
- HENRY BIRD MEMORIAL SCHOLARSHIP
- HENRY BLOWER MEMORIAL PRIZE FUND
- HENRY BLOWER MEMORIAL PRIZE FUND
- HENRY LESLIE HEREFORDSHIRE PHILHARMONIC PRIZE
- HERBERT SHARPE MEMORIAL PRIZE
- HEYWOOD-LONSDALE SCHOLARSHIP
- HUBERT PARRY SCHOLARSHIP
- HURLSTONE PRIZE
- IDA WOOLSTON (MIDDLESBROUGH) SCHOLARSHIP FUND
- IN MEMORIAM SIGNOR FOLI SCHOLARSHIP
- IVOR JAMES PRIZE
- IVY WIGMORE-HAY AWARD FOR PERFORMERS
- JACK MORRISON PRIZE
- JAMES FRISKIN SCHOLARSHIP
- JANE HARIOT THOMSON MUSICAL SCHOLARSHIP
- JOHN ASTOR FUND
- JOHN HOPKINSON MEDALS
- JOY BOUGHTON MEMORIAL PRIZE FUND
- JOYCE MCGOWN FUND
- JULIAN CLIFFORD SCHOLARSHIP
- JULIE LASDUN AWARD
- KATHERINE FLORENCE BOULT SCHOLARSHIP
- KATHLEEN DOLMAN SCHOLARSHIP
- KATHLEEN LONG CHAMBER MUSIC PRIZE
- KAYE WHEELER ACCOMPANIMENT PRIZE
- KENNETH BRUCE STUART MEMORIAL PRIZE
- KENT SCHOLARSHIP
- LAURA CLARK SCHOLARSHIP
- LESLIE WOODGATE MEMORIAL PRIZE
- LEWIS PRIZE
- LIVERPOOL SCHOLARSHIP
- LOFTHOUSE HARPSICHORD CONTINUO PRIZE
- LONDON MUSICAL SOCIETY'S PRIZE
- LORD CHARLES BRUCE SCHOLARSHIP
- LOUISA DENT MEMORIAL PRIZE
- LYELL-TAYLOR SCHOLARSHIP
- MACFARLANE SCHOLARSHIP
- MAJOR VAN SOMEREN-GODFREY MEMORIAL PRIZE FUND
- MARGARET PAGAN JARDINE PRIZE
- MARGARET SAMBROOK SINGING SCHOLARSHIP
- MARGOT HAMILTON PRIZE FUND
- MARJORIE PHELPS MEMORIAL FUND
- MARMADUKE BARTON PRIZE FOR PIANOFORTE PLAYING
- MATHILDA VERNE PIANOFORTE SCHOLARSHIP
- MAY BARTLETT SCHOLARSHIP FUND
- MICHAEL MCKENNA MEMORIAL SCHOLARSHIPS
- MICHAEL MUDIE CONDUCTING PRIZE
- MONTAGUE HODSALL CREES BEQUEST
- MONTREAL SCHOLARSHIP
- MORLEY SCHOLARSHIP
- MRS WILL GORDON PRIZE
- MURIEL SMITH FUND
- NORFOLK AND NORWICH SCHOLARSHIP
- OCTAVIA SCHOLARSHIP
- OLIVER DAWSON PRIZE
- PARRATT MEMORIAL PRIZE
- PAVER EXHIBITION
- PERCY CARTER BUCK FUND
- PETER MORRISON PRIZE
- PORTSMOUTH SCHOLARSHIP
- R G CROMWELL SCHOLARSHIP
- REVEREND FRANCIS GWYNNE WESLEY SCHOLARSHIP
- ROSE MORLEY FUND
- ROYAL AMATEUR ORCHESTRAL SOCIETY SCHOLARSHIP
- ROYAL COLLEGE OF MUSIC PATRONS FUND
- SAVAGE CLUB EXHIBITION
- SCOTT EXHIBITION
- SEYMOUR WHINYATES AWARD
- SOUTH AUSTRALIAN SCHOLARSHIP AWARD
- SOUTH PROVINCE (VICTORIA) SCHOLARSHIP AWARD
- STANLEY BLAGROVE PRIZE
- STANTON JEFFERIES PRIZE
- STUART KNUSSON CELLO PRIZE FUND
- SYLVIA NELIS PRIZE FOR FEMALE SINGERS
- TAGORE MEDAL
- THE ALLEN JOHN WARREN PRIZE
- THE BLUE BIRD SCHOLARSHIP
- THE FRANK PROBYN PRIZE
- THE JENNY MARSH CHAPMAN MEMORIAL FUND
- THE NORAH COX SCHOLARSHIP
- THE OWEN BRYN-GWYN SCHOLARSHIP
- THE REDVERS LLEWELLYN PRIZE
- THE RUBY HOPE SCHOLARSHIP (IN MEMORY OF GEORGE REEVES)
- THE SYDNEY AND PEGGY SHIMMIN PIANO PRIZES
- THEODORE STIER LEGACY
- TIVADAR NACHEZ PRIZE
- TOPLISS GREEN PRIZE
- TREFOR JONES FUND
- VIVIAN HAMILTON PRIZE
- W H REED MEMORIAL PRIZE
- WALEY SCHOLARSHIP
- WALFORD DAVIES ORGAN PRIZE
- WILFRED FRAMPTON MEMORIAL EXHIBITION
- WILLIAM WILKINS HEWITT BEQUEST
- WINIFRED BEAUSIRE FUND
- WODEHOUSE BEQUEST
- 05 Mai 1995 : Cofrestrwyd
- 21 Chwefror 2000 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL COLLEGE OF MUSIC
PRINCE CONSORT ROAD
LONDON
SW7 2BS
- Ffôn:
- 02075914363
- E-bost:
- info@rcm.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window