BISHOP BURGESS'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education within parish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 29 Hydref 2012: Re-registered
- 11 Awst 2016: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- LAVERSTOCK-BISHOP BURGESS EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £417 | £466 | £463 | £441 | £449 | |
|
Cyfanswm gwariant | £24 | £50 | £34 | £62 | £64 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 07 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 03 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 13 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 24 Chwefror 2014 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 7THE SEPTEMBER 1931 AS VARIED BY SCHEME DATED 27TH OCTOBER 1952
Gwrthrychau elusennol
1. TO APPLY INCOME TOWARDS THE COST OF ALTERATIONS AND REPAIRS TO THE PREMISES OF THE LAVERSTOCK CHURCH OF ENGLAND SCHOOL. 2. OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF POOR BOYS AND GIRLS.
Maes buddion
ANCIENT PARISHES OF LAVERSTOCK AND MILFORD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window