Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau PETER WALKER TRUST FUND
Rhif yr elusen: 528752-61
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 1 MARCH 1965, AS AMENDED 21 DECEMBER 1989, 23 MARCH 1990, 30 NOVEMBER 1992, 1 APRIL 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE EXHIBITION AND PRIZES FOR PUPILS AT RUGBY SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 04 Gorffenaf 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 528752-97 RUGBY SCHOOL PRIZE FUND
- 22 Ionawr 1971: Cofrestrwyd
- 04 Gorffenaf 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.