WHITEPARISH EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance of Whiteparish Village School and provision of other educational benefits for the benefit of boys and girls resident in the Parish of Whiteparish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- WHITEPARISH EDUCATIONAL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Anne Palmer | Cadeirydd | 08 May 2018 |
|
|
||||
Sheila Parlane CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Michael Andrew Thorne | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Kingsley Graham Lee | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
TREVOR PAXTON KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.82k | £4.92k | £5.18k | £5.25k | £5.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07k | £2.49k | £2.01k | £3.92k | £1.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 11TH JUNE 1908 VARIED BY SCHEME DATED 18TH OCTOBER 1967 AS AMENDED ON 15 MAR 2018 as amended on 06 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
1. THE TRUSTEES MAY PAY SUCH OF EARLY SUM AS THEY THINK FIT TO THE MANAGERS OF THE WHITEPARISH CHURCH OF ENGLAND SCHOOL TO BE APPLIED TOWARDS THE COST OF ALTERATIONS AND REPAIRS TO THE SCHOOL. 2. THE RESIDUE OF THE NET INCOME SHALL BE APPLIED BY THE TRUSTEES IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS FOR THE BENEFIT OF BOYS AND GIRLS RESIDENT IN BENEFICIAL AREA WHO, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES, ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. (A) EXHIBITIONS OR GRANTS TENABLE AT ANY SECONDARY SCHOOL, TECHNICAL COLLEGE FOR TEACHERS, UNIVERSITY, OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION APPROVED BY THE TRUSTEES. TO BE AWARDED UNDER RULES TO BE MADE BY THE TRUSTEES, INCLUDING RULES AS TO THE VALUE AND PERIOD OF TENURE OF THE EXHIBITIONS, AND THE QUALIFICATIONS, AND METHOD OF ASCERTAINMENT AND SELECTION OF CANDIDATES. (B) FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO HELP BENEFICIARIES ON LEAVING SCHOOL, UNIVERSITY OR ANY OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT, TO PREPARE FOR, OR TO ENTER A PROFESSION, TRADE OR CALLING. (C) OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF BENEFICIARIES.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF WHITEPARISH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 HIGHLANDS WAY
WHITEPARISH
SALISBURY
SP5 2SZ
- Ffôn:
- 01794884737
- E-bost:
- palmerlinda58@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window