Ymddiriedolwyr RICHARD JONES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 309461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Katherine Wilson Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Patricia Farrow Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Fiona Holness Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
STEPHEN RICHARD WALLS Ymddiriedolwr 15 May 2021
Dim ar gofnod
PETER JOHN ROBERTS Ymddiriedolwr 26 February 2019
Dim ar gofnod
Peter Donald Crockett Ymddiriedolwr 22 September 2016
Dim ar gofnod