Hanes ariannol ST MARY'S SCHOOL (CALNE)

Rhif yr elusen: 309482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.55m £15.95m £16.60m £17.11m £18.72m
Cyfanswm gwariant £14.85m £15.45m £16.31m £17.51m £17.88m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.40m £504.77k £390.34k £257.34k £437.39k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £453.62k £323.65k £604.97k £652.93k £693.83k
Incwm - Weithgareddau elusennol £14.06m £14.69m £15.58m £16.10m £17.44m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £29.85k £20.39k £25.18k £102.92k £157.16k
Incwm - Arall £604.05k £409.85k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £14.00m £14.66m £15.30m £16.43m £16.80m
Gwariant - Ar godi arian £0 £788.42k £1.01m £1.08m £1.08m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £78.38k £68.11k £86.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £788.42k £12.13k £11.67k £13.16k
Gwariant - Arall £847.45k £0 £0 £0 £0