ymddiriedolwyr ST MARY'S SCHOOL (CALNE)
Rhif yr elusen: 309482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svante Lennart Stensson Adde | Cadeirydd | 17 November 2018 |
|
|
||||
The Revd Canon Michael Johnson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Deborah Harris | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Robert Cutler | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Patricia Pearce | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Pamela Mary Sykes | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Mrs Cate Bell | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||
Martin Harris | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|
||||
VICTORIA JANE WILSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.