Hanes ariannol LEADEN HALL SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309489
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.63m | £1.66m | £1.59m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91m | £1.76m | £1.61m | £1.57m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.30k | £13.07k | £13.57k | £7.74k | £5.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £48.72k | £46.00k | £38.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.64m | £1.60m | £1.59m | £1.54m | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4 | £4 | £16 | £49 | £60 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £1.67m | £1.52m | £1.48m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.19k | £30.88k | £12.41k | £10.53k | £14.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £39.71k | £60.70k | £49.64k | £44.32k | £41.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.