Hanes ariannol SANDROYD SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55m | £4.36m | £4.71m | £5.12m | £5.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.50m | £4.39m | £4.63m | £5.07m | £5.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £290.45k | £109.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.43k | £63.83k | £39.27k | £36.99k | £61.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £140.97k | £15.29k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.38m | £3.95m | £4.38m | £4.94m | £5.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £331.96k | £292.96k | £149.51k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.41m | £4.32m | £4.56m | £5.01m | £5.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.04k | £11.90k | £12.79k | £12.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £92.04k | £71.96k | £64.41k | £57.11k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.