THE JOHN HAMPDEN WAR MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides assistance to existing pupils and past scholars of Lord Williams's School, Thame, normally by way of book grants. Surplus funds are applied to purchase of books/equipment for the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Chowns | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
NEIL YEOMANS | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|||||||
David Lloyd Wybron | Ymddiriedolwr | 31 December 2019 |
|
|
||||||
Christopher Mark Verdun Caspell | Ymddiriedolwr | 31 December 2019 |
|
|
||||||
Edward Paul Dore | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||||
PETER MERROW- SMITH | Ymddiriedolwr | 20 November 2011 |
|
|
||||||
JANET MERROW-SMITH | Ymddiriedolwr | 20 November 2011 |
|
|
||||||
BRIDGET CAMPBELL TRUEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BARRY JAMES YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.89k | £12.19k | £12.10k | £20.75k | £16.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.13k | £10.15k | £13.46k | £13.95k | £15.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Tachwedd 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mai 2021 | 200 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES (AS ALTERED BY RESOLUTION OF THE OLD TAMENSIAN'S ASSOCIATION ON 30TH JUNE 1947 AND 27TH NOVEMBER 1948)
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A SCHOLARSHIP OR SCHOLARSHIPS FOR THE BENEFIT OF PAST PUPILS OF LORD WILLIAM'S SCHOOL, THAME, OXON.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
238 Sandon Road
STAFFORD
ST16 3HL
- Ffôn:
- 01865 980660
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window