Hanes ariannol MOULSFORD PREPARATORY SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.91m | £5.61m | £5.95m | £6.62m | £7.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.47m | £5.33m | £5.60m | £6.09m | £6.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.61k | £179.51k | £60.63k | £3.00k | £11.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.78m | £5.37m | £5.83m | £6.54m | £6.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.78k | £5.94k | £729 | £2.08k | £515 | |
|
Incwm - Arall | £123.89k | £62.08k | £63.10k | £80.92k | £97.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.47m | £5.33m | £5.60m | £6.09m | £6.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £29.50k | £29.46k | £37.82k | £32.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.