ymddiriedolwyr WITNEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT WILLIAM BARTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith Campbell Bird | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Rachel Crouch | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Lisa Cherry | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Amanda Collicutt | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
Liz Duncan | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
David Williams | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Bryant | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH MILLS OBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|||||
Jeanette Baker | Ymddiriedolwr | 27 October 2015 |
|
|
||||
Chris Woodward | Ymddiriedolwr | 11 July 2014 |
|
|
||||
DUNCAN ENRIGHT | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
MICHAEL ALEXANDER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.